Daftar 25 Kapolri dari Raden Said Soekanto Tahun 1945 hingga Jenderal Listyo Sigit Prabowo
Kamis, 18 Juli 2024 - 05:05 WIB
Jenderal Polisi (Purn) Dai Bachtiar adalah Kapolri periode 2001-2005. Sebelum menjabat Kapolri, dia pernah memegang sejumlah jabatan penting yakni Kalakhar BKNN (2001), Gubernur Akpol (2000-2001), dan Kapolda Jatim (2000).
Jenderal Polisi (Purn) Sutanto lahir di Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Dia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1973.
Pada catatan kariernya, Sutanto juga pernah menjadi ajudan Presiden Soeharto pada 1995-1998. Di Polri, kariernya pun mentereng dengan sederet jabatan penting yang pernah diembannya.
Puncak karier Sutanto didapat ketika ditunjuk menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Da'i Bachtiar. Posisi ini diduduki sejak 8 Juli 2005 hingga 30 September 2008.
Kemudian, ada Jenderal Polisi (Purn) Bambang Hendarso Danuri. Dia lahir di Bogor, Jawa Barat, pada 10 Oktober 1952.
Pada sepak terjangnya, Bambang menjabat Kapolri sejak 1 Oktober 2008 hingga 22 Oktober 2010. Sebelumnya, jenderal lulusan Akpol 1974 ini juga pernah menjadi Kabareskrim Polri.
Sebelum menjadi Kapolri, Timur Pradopo pernah menjabat Kapolda Metro Jaya (2010) dan Kabaharkam Polri (2010). Setelah itu, barulah dirinya ditunjuk menjadi Kapolri menggantikan Bambang Hendarso Danuri.
18. Jenderal Polisi (Purn) Sutanto
Masa jabatan: 8 Juli 2005 - 30 September 2008Jenderal Polisi (Purn) Sutanto lahir di Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Dia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1973.
Pada catatan kariernya, Sutanto juga pernah menjadi ajudan Presiden Soeharto pada 1995-1998. Di Polri, kariernya pun mentereng dengan sederet jabatan penting yang pernah diembannya.
Puncak karier Sutanto didapat ketika ditunjuk menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Da'i Bachtiar. Posisi ini diduduki sejak 8 Juli 2005 hingga 30 September 2008.
19. Jenderal Polisi (Purn) Bambang Hendarso Danuri
Masa jabatan: 1 Oktober 2008 - 22 Oktober 2010Kemudian, ada Jenderal Polisi (Purn) Bambang Hendarso Danuri. Dia lahir di Bogor, Jawa Barat, pada 10 Oktober 1952.
Pada sepak terjangnya, Bambang menjabat Kapolri sejak 1 Oktober 2008 hingga 22 Oktober 2010. Sebelumnya, jenderal lulusan Akpol 1974 ini juga pernah menjadi Kabareskrim Polri.
20. Jenderal Polisi (Purn) Timur Pradopo
Masa jabatan: 22 Oktober 2010 - 25 Oktober 2013Sebelum menjadi Kapolri, Timur Pradopo pernah menjabat Kapolda Metro Jaya (2010) dan Kabaharkam Polri (2010). Setelah itu, barulah dirinya ditunjuk menjadi Kapolri menggantikan Bambang Hendarso Danuri.
tulis komentar anda