Daftar 25 Kapolri dari Raden Said Soekanto Tahun 1945 hingga Jenderal Listyo Sigit Prabowo
Kamis, 18 Juli 2024 - 05:05 WIB
Jabatan Kapolri ditempati sejak 15 Maret 1996 hingga 28 Juni 1998. Dibyo Widodo meninggal di Singapura pada 15 Maret 2012 dan jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata.
Jenderal Polisi (Purn) Roesmanhadi lahir di Madura, Jawa Timur pada 5 Maret 1946. Dia merupakan Kapolri ke-14 yang menjabat sejak 29 Juni 1998 hingga 3 Januari 2000.
Sebelumnya, Roesmanhadi juga pernah menjabat posisi penting lain seperti Wakapolda Kalbar (1991), Wakapolda Jatim (1992), Kapolda Sumut (1993), hingga Kapolda Jatim (1995).
Rusdihardjo menjabat sebagai Kapolri hanya sebentar, yakni sejak 4 Januari hingga 22 September 2000. Lulus dari SMA, pria kelahiran Surakarta, 7 Juli 1945 ini melanjutkan pendidikan di Akademi Kepolisian Sukabumi, Jawa Barat pada 1964.
Saat jadi Kapolri, sebelumnya Rusdihardjo menggantikan Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi. Setelahnya, dia juga dipercaya sebagai Duta Besar RI untuk Malaysia tahun 2004.
Berikutnya ada nama Jenderal Polisi (Purn) Surojo Bimantoro. Dia menjadi Kapolri periode 23 September 2000-21 Juli 2001 atau sekitar 10 bulan.
14. Jenderal Polisi (Purn) Roesmanhadi
Masa jabatan: 29 Juni 1998 - 3 Januari 2000Jenderal Polisi (Purn) Roesmanhadi lahir di Madura, Jawa Timur pada 5 Maret 1946. Dia merupakan Kapolri ke-14 yang menjabat sejak 29 Juni 1998 hingga 3 Januari 2000.
Sebelumnya, Roesmanhadi juga pernah menjabat posisi penting lain seperti Wakapolda Kalbar (1991), Wakapolda Jatim (1992), Kapolda Sumut (1993), hingga Kapolda Jatim (1995).
15. Jenderal Polisi (Purn) Rusdihardjo
Masa jabatan: 4 Januari 2000 - 22 September 2000Rusdihardjo menjabat sebagai Kapolri hanya sebentar, yakni sejak 4 Januari hingga 22 September 2000. Lulus dari SMA, pria kelahiran Surakarta, 7 Juli 1945 ini melanjutkan pendidikan di Akademi Kepolisian Sukabumi, Jawa Barat pada 1964.
Saat jadi Kapolri, sebelumnya Rusdihardjo menggantikan Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi. Setelahnya, dia juga dipercaya sebagai Duta Besar RI untuk Malaysia tahun 2004.
16. Jenderal Polisi (Purn) Surojo Bimantoro
Masa jabatan: 23 September 2000 - 21 Juli 2001Berikutnya ada nama Jenderal Polisi (Purn) Surojo Bimantoro. Dia menjadi Kapolri periode 23 September 2000-21 Juli 2001 atau sekitar 10 bulan.
17. Jenderal Polisi (Purn) Da'i Bachtiar
Masa jabatan: 29 November 2001 - 7 Juli 2005
tulis komentar anda